2023年2月,中国林业集团有限公司(下称“中林集团”)下属中林生态环境科技有限公司(下称“中林生态环境”)正式成立,落户西安港务区。
中林生态环境以科技为支撑,坚定不移地贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念,坚持生态优先、绿色发展和永续利用的原则,在生态产品价值实现、生物多样性保护、秦岭珍稀濒危植物保育推、扩大绿色生态空间、生态产业数字化等方面起到引领和示范作用。
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
(1) | (2) | (3) | |||||
余红辉 | 党委书记、董事长 | 2021年11月-至今 | 2.98 | 1.51 | 0.00 | 否 | 无 |
刘连军 | 党委副书记、董事 | 2017年6月-至今 | 32.20 | 17.58 | 0.00 | 否 | 无 |
鞠英莲 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月-至今 | 31.83 | 17.58 | 0.00 | 否 | 无 |
黄其正 | 党委委员、副总经理 | 2020年1月-至今 | 32.20 | 17.58 | 0.00 | 否 | 无 |
朱成庆 | 副总经理、党委委员 | 2014年8月-至今 | 31.48 | 17.58 | 0.00 | 否 | 无 |
李留彬 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月-至今 | 30.76 | 17.58 | 0.00 | 否 | 无 |
梁中基 | 党委委员、纪委书记、副总经理 | 2021年5月-至今 | 18.25 | 10.39 | 0.00 | 否 | 无 |
赵保辉 | 党委委员、总会计师 | 2021年11月-至今 | 2.50 | 1.49 | 0.00 | 否 | 无 |
宋权礼 | 原党委书记、董事长 | 2013年3月-2021年11月 | 32.79 | 16.41 | 0.00 | 否 | 无 |
王荣斌 | 原党委副书记、纪委书记 | 2007年9月-2021年6月 | 15.66 | 9.35 | 0.00 | 否 | 无 |
曹 军 | 原党委委员、总会计师 | 2015年11月-2021年8月 | 20.04 | 10.74 | 0.00 | 否 | 无 |
备注: | |||||||
1.上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。 | |||||||
2.暂无其他需要说明的事项。 |